ymddiriedolwyr SISTERS OF THE HOLY FAMILY
Rhif yr elusen: 233108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTER IRENA MADEJ | Cadeirydd | 15 February 2008 |
|
|
||||
SISTER BRIGITTE SOLANGE DOMERGUE | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Sister Mary Josephine Harney | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
SISTER KATHLEEN O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 14 February 2006 |
|
|
||||
SISTER MARY BROHAN | Ymddiriedolwr | 21 May 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.