Hanes ariannol TRANS WORLD RADIO LIMITED
Rhif yr elusen: 233363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £507.13k | £790.48k | £713.10k | £736.52k | £649.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.70k | £690.07k | £687.95k | £787.32k | £834.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £468.95k | £760.00k | £679.76k | £710.51k | £625.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.95k | £12.20k | £9.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.23k | £18.28k | £23.77k | £26.01k | £23.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £132.16k | £377.76k | £295.28k | £207.83k | £191.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £591.83k | £628.26k | £634.12k | £754.05k | £807.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.87k | £61.81k | £53.83k | £33.27k | £26.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.08k | £1.31k | £1.47k | £1.44k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.97k | £21.72k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £8.60k | £8.75k | £8.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.