Dogfen lywodraethu JOSEPH SCOTT'S CHAPEL CHARITY
Rhif yr elusen: 233648
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE 20 FEBRUARY 1880, AS VARIED BY SCHEMES OF THE 22 JULY 1898, 27 MAY 1924 AND 14 NOVEMBER 1947 AND ORDER DATED 21 JULY 1908.
Gwrthrychau elusennol
THE FIRST MOIETY OF THE INCOME FOR THE MAINTENANCE OF THE FABRIC OF THE CARR'S LANE MEETING HOUSE AND OTHER BUILDINGS THEREWITH AND THE MAINTENANCE OF SERVICES; THE OTHER MOIETY FOR THE MAKING OF GRANTS OR LOANS TOWARDS THE PURCHASE OF OTHER PROPERTY TO BE USED FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BIRMINGHAM AND WITHIN A RADIUS OF 25 MILES THEREOF
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.