ymddiriedolwyr THE ANCELL TRUST
Rhif yr elusen: 233824
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN STARR | Cadeirydd | 30 September 2011 |
|
|||||
Matthew Peter Lucas | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Paul Griffiths | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Gaynor Young | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Robert Michael Chipperfield | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Patricia Ann Thurling | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||
nicola louise crompton | Ymddiriedolwr | 10 July 2014 |
|
|
||||
Jill Eales | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
GRAHAM NEIL BENJAMIN | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
||||
Dr KENNETH CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 30 September 2011 |
|
|
||||
ROSEMARY DYTHAM SEARLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL EDWIN BENHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.