Dogfen lywodraethu MEDICAL RESEARCH COUNCIL STAFF BENEVOLENT FUND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 233839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 7 FEBRUARY 1964 AS AMENDED ON 19 MAY 1970, 15 FEBRUARY 1971, 7 AUGUST 1973, 20 JULY 1976, 17 MARCH 1980, 25 MARCH 1988, 30 MARCH 1990, 30 MARCH 1994 AND 26 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS WHO ARE MEMBERS, EMPLOYEES, FORMER MEMBERS OR DEPENDANTS OF MEMBERS OF THE COUNCIL'S STAFF AND THE GRANTING OF FINANCIAL ASSISTANCE TO OTHER SIMILAR ASSOCIATIONS FOR THE RELIEF OF NECESSITOUS PERSONS. FOR FULL DETAILS SEE RULES AS MOST RECENTLY AMENDED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.