Hanes ariannol THE SOUTH EAST WALES DEAF CHURCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 234138
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.40k | £11.38k | £10.55k | £9.61k | £7.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.50k | £4.91k | £5.64k | £768 | £2.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.