ymddiriedolwyr TURNING POINT
Rhif yr elusen: 234887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER HAY | Cadeirydd | 11 September 2018 |
|
|||||
David Slegg | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Clare Taylor | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Edith Dawn Kenson | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Dr Victoria Tzortziou Brown | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Christian Van Stolk | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Nicola Gilham | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||
JULIE BASS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.