Hanes ariannol MADDERMARKET THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 234993
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.04k | £378.35k | £439.77k | £288.09k | £142.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.83k | £439.27k | £486.88k | £304.67k | £127.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £1.36k | £1.36k | £29.79k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.33k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £99.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £372.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £447 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £501.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.