Dogfen lywodraethu THE ARTHUR NORFOLK BATTERSBY TRUST
Rhif yr elusen: 235139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL PROVED 04/08/1955, DECLARATION OF TRUST DATED 21/07/1966, SCHEME DATED 26/08/1976 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/01/2014 as amended on 10 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF PROVIDING A HOME OR REST HOME FOR AGED OR INFIRM PERSONS OF GOOD CHARACTER AND DESERVING OF ASSISTANCE WHO RESIDE WITHIN THE BOROUGH OF STOCKPORT OR WITHIN SUCH A REASONABLE DISTANCE FROM THE STOCKPORT TOWN HALL AS MAY BE DETERMINED BY TRUSTEES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STOCKPORT AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.