Hanes ariannol THE LOWESTOFT MATERNITY AND DISTRICT NURSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 235309
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08k | £2.27k | £4.76k | £1.18k | £1.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65k | £2.55k | £2.53k | £3.70k | £1.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.