ymddiriedolwyr THE BISHOP HALL'S CHARITY FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION
Rhif yr elusen: 235362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROGER GASTON | Cadeirydd |
|
||||||
Mel Allcott | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Martin Stooke | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
REV RAY KAHN | Ymddiriedolwr | 02 March 2016 |
|
|
||||
ANTHONY DAVID REDSTALL | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
||||
MICHAEL DAVIES | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
||||
ROBERT GRAHAM HORTON BEALE | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
EVE EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER ARTHUR MATHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE EDGINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANN RUTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.