Hanes ariannol MARGARET DAVIES CHARITY
Rhif yr elusen: 235589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £330.83k | £310.25k | £1.53m | £220.84k | £258.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.36k | £979.17k | £323.48k | £310.71k | £419.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £222.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.31m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £273.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £50.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £28.78k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £244.37k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £50.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.