ymddiriedolwyr THE BANNER OF TRUTH TRUST
Rhif yr elusen: 235652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JEFFREY KINGSWOOD | Cadeirydd | 08 April 2015 |
|
|
||||||||||
Dr David Whitla | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Andrew Young | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||||||||
David Campbell | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|||||||||||
Rev Warren Peel | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||||||||
Dr Donald John MacLean | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|||||||||||
ROBERT STRIVENS | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|||||||||||
Rev MARK GARDINER JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
REVEREND IAIN HAMISH MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
THOMAS EARL RICHWINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.