ymddiriedolwyr THE MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF ST JOHN OF JERUSALEM (THE ORDER OF ST JOHN)
Rhif yr elusen: 235979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Budd | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|||||
John Whitehead | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Stuart Shilson LVO GCStJ | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Dr Steven Alan Evans | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Nigel Graham Heath | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Paul Ndiritu Ndungu | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rima Nasser-Ferris | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Dr Chin Hung Chung | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Sir Andrew John Cash OBE | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Professor Mark Raymond Compton AM | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
RT REVEREND TIMOTHY JOHN STEVENS | Ymddiriedolwr | 31 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.