ymddiriedolwyr WREXHAM AND DISTRICT RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 236355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN PAUL SMITH | Cadeirydd | 17 March 2015 |
|
|||||||
GARY ASHWORTH BROWN | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||||
SUSAN MARIE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||||
VENERABLE HAYLEY DEBORAH YESHUA MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|||||||
Rev Susan Mary Huyton | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|||||||
PHILLIP RAYMOND WYNN | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|||||||
REV DR JASON STEPHEN BRAY MA, PH.D | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|||||||
Sylvia Veronica Partington | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.