Hanes ariannol MAURICE MYERS CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 236795
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.14k | £11.81k | £11.85k | £42.94k | £299.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.21k | £12.28k | £12.70k | £31.71k | £77.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.