Hanes ariannol THE DAUGHTERS OF CHARITY OF ST VINCENT DE PAUL
Rhif yr elusen: 236803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09m | £8.82m | £4.68m | £2.78m | £3.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.16m | £10.90m | £17.32m | £7.90m | £38.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £102.14k | £99.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.52m | £2.21m | £2.02m | £1.94m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.57m | £5.68m | £1.55m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £967.67k | £773.58k | £738.45k | £699.17k | £728.23k | |
|
Incwm - Arall | £36.02k | £157.95k | £367.57k | £140.38k | £711.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £354.48k | £93.95k | £15.48k | £57.79k | £730.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.07m | £10.75m | £17.16m | £7.76m | £38.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £93.87k | £152.44k | £163.61k | £148.75k | £123.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.87k | £71.52k | £146.07k | £58.17k | £131.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £201.83k | £392.67k | £2.22m | £0 | £633.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £93.87k | £152.44k | £163.61k | £148.75k | £123.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.