JOHN LAING CHARITABLE TRUST
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Trust are to provide for hardship to qualifying former and existing staff of John Laing Group plc and to make grants for the benefit of the public as shall be exclusively charitable which the Trustees from time to time may determine in their absolute discretion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm:
£2,306,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.28m | |
Arall | £29.00k |
Cyfanswm gwariant:
£2,344,000
Codi arian | £187.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.16m | |
Arall | £0 |
-£5,607,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Cynhyrchu a llywodraethu incwm | £187.00k | |
Gwariant elusennol | £2.16m |
Pobl
12 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- De Affrica
- Unol Daleithiau
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
- LAING'S CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Garnet Foster | Cadeirydd | 06 November 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BRIAN WAPLES | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Alexandra Catherine Beatrice Jane Gregory | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|||||
Stewart Christopher Kirby Laing | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MAURICE LAING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LYNETTE KRIGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.60m | £2.74m | £1.87m | £2.30m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.45m | £2.85m | £3.95m | £2.19m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £25.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.60m | £2.71m | £1.84m | £2.30m | £2.28m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.00k | £25.00k | £0 | £29.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.45m | £2.70m | £3.82m | £2.04m | £2.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £147.00k | £133.00k | £147.00k | £187.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.38k | £35.59k | £31.00k | £46.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.40m | £1.52m | £2.55m | £948.00k | £975.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £147.00k | £133.00k | £147.00k | £187.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £24.00k | £24.00k | £24.00k | £70.25m | £64.52m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £61.98m | £69.39m | £62.34m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.62m | £1.19m | £2.92m | £2.92m | £2.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.00m | £1.55m | £896.00k | £682.00k | £215.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Gorffenaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Gorffenaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Awst 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEED OF TRUST DATED 21 DECEMBER 1962 AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 1 OCTOBER 1963, 24 SEPTEMBER 1974, 30 APRIL 2004 AND 23 NOVEMBER 2006 AS AMENDED ON 10 FEB 2014 AS AMENDED ON 09 MAY 2023 AS AMENDED BY DEED DATED 15 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF POVERTY INCAPACITY OR SICKNESS OR FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OR RELIGION OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES INCLUDING THE PROVISION OF GRATUITIES, ALLOWANCES OR OTHER SUPPORT FOR SUCH FORMER EMPLOYEES OR THEIR DEPENDENTS WHO ARE IN NEED AND IN PARTICULAR FOR THOSE FORMER EMPLOYEES OR THEIR DEPENDENTS WHO ARE IN SPECIAL NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE ON ACCOUNT OF ANY ILLNESS OR ON ACCOUNT OF OLD AGE OR FROM OTHER CAUSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
33 BUNNS LANE
LONDON
NW7 2DX
- Ffôn:
- 0203 836 7930
- E-bost:
- helen.parker@jlct.org.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window