ymddiriedolwyr THE BENTLEY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 237289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew John Boyes | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
ANTHONY FRANCIS MAY | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|||||
Suzanne Veronica Chissell | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Lucinda Edwards | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
Christine Goodyear | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|||||
Dr Melanie Way | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Susan Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.