ymddiriedolwyr CHARITY OF WILLIAM HODGSON
Rhif yr elusen: 237328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Cathers | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|||||
Kate Coulthard | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Peter Hadden | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
EMMA MARY ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
SUSAN POTTS | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Rev ANGELA MARY HUGHES | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
AMANDA JANE NIXON | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.