Hanes ariannol THE RAYSTEDE CENTRE FOR ANIMAL WELFARE LIMITED
Rhif yr elusen: 237696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44m | £2.26m | £2.37m | £3.74m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.19m | £3.19m | £2.86m | £3.57m | £4.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £256.75k | £41.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £1.02m | £1.53m | £2.84m | £2.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £715.29k | £655.87k | £429.91k | £452.44k | £531.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £82.43k | £86.58k | £28.62k | £38.33k | £54.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £464.71k | £504.76k | £390.79k | £408.89k | £438.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £706.85k | £473.46k | £668.05k | £1.95m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £2.00m | £2.00m | £2.22m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.19m | £1.19m | £860.24k | £1.34m | £1.89m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £28.31k | £30.62k | £24.34k | £26.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.71k | £58.66k | £58.20k | £63.82k | £93.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.