ymddiriedolwyr THE RAYSTEDE CENTRE FOR ANIMAL WELFARE LIMITED
Rhif yr elusen: 237696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Wright | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Madeleine Macphail | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Claire Brown | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Helen Paxton | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Derwyn Howard Jones | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Dr Samantha Anne Leggett | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
HELEN MARIE TRACEY | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
STEVE DERRICK | Ymddiriedolwr | 30 August 2018 |
|
|
||||
Ian Henry Alexander Kerr | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.