ymddiriedolwyr THE ODIHAM CONSOLIDATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 238310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Nichols | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Pamela Verdon | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
James Anthony Robinson-Giannasi | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sally Tunstell | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Rev Christopher Dudgeon | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Charles Michael Brooks | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Helen Barnacle | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Samantha Rolfe | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|||||
Elaine Weaver | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Lynda Lancaster | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Dr David Love | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
TOM BENFORD | Ymddiriedolwr | 16 May 2013 |
|
|
||||
NEIL OSMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE BLAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN CHAMPION | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.