ymddiriedolwyr CHIOS CHARITIES
Rhif yr elusen: 238789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sir Menelas Pangalos FRS | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
GEORGE WILLIAM CALVOCORESSI | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|||||
Yiorgos Mylonadis | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Markella Mavridoglou | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
GEORGE JAMES DEMETRIUS LEMOS | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
MARIE COCCOLATOS | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
||||
Constantinos CAROUSSIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CALVOCORESSI CBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Haralambos FAFALIOS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.