ymddiriedolwyr CHIPPING NORTON WELFARE CHARITIES
Rhif yr elusen: 238991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN JARRATT | Cadeirydd | 15 June 2011 |
|
|||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Rizvana Poole | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Sandra June COLEMAN | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|||||
Richard Benfield | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
PAT LAKE | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|
||||
GLEN PASHLEY | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|||||
Rev JAMES KENNEDY | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
CLLR CHRISTOPHER BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.