Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau JUDD SCHOOL
Rhif yr elusen: 307099-1
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 15 OCTOBER 1889, 23 MARCH 1911, 20 MARCH 1933, 11 DECEMBER 1946 AND 31 DECEMBER 1946
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A DAY SCHOOL FOR BOYS
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 28 Medi 1966: Cofrestrwyd
- 12 Gorffenaf 2005: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.