ymddiriedolwyr CAMPAIGN FOR THE PROTECTION OF RURAL WALES (CPRW), YMGYRCH DIOGELU CYMRU WLEDIG (YDCW)
Rhif yr elusen: 239899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brook | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Jonathan Dean | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Kenneth Addison | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||||
Jonathan Colchester | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||||
Dr Mary Christine Hugh-Jones | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|||||||
Robert Geoffrey Hepworth | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|||||||
RICHARD POWELL WILLIAMS-ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PENELOPE JANE HERBERT WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR VICTOR WARREN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.