Hanes ariannol MEDWAY LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 240562
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £1.64m | £1.71m | £1.84m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.57m | £1.58m | £1.65m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.35k | £11.36k | £11.53k | £107.00k | £12.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.52k | £1.81k | £0 | £1.73m | £1.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.62m | £1.62m | £1.70m | £0 | £1.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £651 | £493 | £211 | £103 | £3.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.34k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300 | £0 | £0 | £0 | £250 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £1.56m | £1.58m | £1.65m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.22k | £1.28k | £210 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.30k | £1.78k | £1.73k | £11.19k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £368.75k | £281.17k | £257.68k | £316.06k | £399.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.