Dogfen lywodraethu THE HOSPITAL AND HOMES OF ST GILES
Rhif yr elusen: 240739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED THE 4TH SEPTEMBER 1926 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11TH MARCH 1969, 16TH MAY 1988 AND 26TH APRIL 1989 AND 19 NOVEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE CARE AND MAINTENANCE SUPPORT AND RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM DISEASES OF SKIN AND IN CONNECTION THEREWITH TO ESTABLISH, CONDUCT AND CARRY ON HOMES, HOSPITALS AND SANATORIA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.