ymddiriedolwyr THE WAR MEMORIAL VILLAGE - DERBY
Rhif yr elusen: 241516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY JENNINGS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Glynn Kearney | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Jonathan Smale | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Ross McCristal | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
NORMA BRACEWELL | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
ANDREW WALL MBE | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
MICHAEL DOYLE | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|
||||
MEL MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN JENNINGS TD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.