ymddiriedolwyr MICHAEL WHITE
Rhif yr elusen: 241557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Hamilton | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
Hannah Gregory - Campeau | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Brittain - Cartlidge | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|||||
Carl Hollinrake | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||
MILLICENT MARGARET OVEN | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|||||
CAROLE ANNE GREGORY | Ymddiriedolwr | 14 March 2011 |
|
|||||
SARAH ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.