Dogfen lywodraethu THE SOCIETY OF MARY
Rhif yr elusen: 241962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED IN 1950 AS AMENDED ON THE 6TH MAY 1972, 7TH MAY 1977 AND 6TH MAY 1989,AND 3RD MAY 1997, AND 1 MAY 1999, AND 5 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) TO LOVE AND HONOUR MARY,(B) TO SPREAD DEVOTION TO HER IN REPARATION FOR PAST NEGLECT AND MISUNDERSTANDING AND IN THE CAUSE OF CHRISTIAN UNITY,(C) TO TAKE MARY AS A MODEL IN PURITY, PERSONAL RELATIONSHIPS AND FAMILY LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.