Hanes ariannol STAVERTON RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 242047
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553 | £556 | £10 | £333 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02k | £167 | £324 | £44 | £87 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.