Hanes ariannol THE LEICESTER AND LEICESTERSHIRE ANIMAL AID ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 242560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.44k | £552.88k | £1.17m | £719.51k | £811.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £691.21k | £687.83k | £695.43k | £648.19k | £772.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.91k | £5.08k | £2.53k | £3.60k | £7.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | £2.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £409.21k | £384.82k | £1.04m | £570.46k | £669.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £86.79k | £97.65k | £83.41k | £42.73k | £66.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.28k | £29.03k | £22.43k | £29.63k | £44.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.16k | £41.37k | £18.57k | £19.22k | £30.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £57.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £198.31k | £146.80k | £750.25k | £338.28k | £392.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £634.44k | £635.93k | £660.68k | £610.95k | £726.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.77k | £51.90k | £34.75k | £37.24k | £46.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.48k | £12.55k | £15.47k | £16.73k | £15.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.