Hanes ariannol THE WILLIAM WRIGHT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 242562
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £828 | £896 | £891 | £1.14k | £980 | |
|
Cyfanswm gwariant | £622 | £235 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.