ymddiriedolwyr BURY ST EDMUNDS THEATRE MANAGEMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 242977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER QUINCE | Cadeirydd | 15 December 2016 |
|
|
||||
Karen Ann Thomson | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Daniel Max Braverman | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Joanne Jeanette Howlett | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||
Dr Matthew Thomas Piccaver | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Michie | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Sara Whybrew | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Graeme Donald Kirk | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Bryan Paul Littlefair | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.