Hanes ariannol THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 243134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.41m | £18.46m | £17.83m | £17.87m | £19.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.46m | £16.82m | £17.71m | £17.93m | £19.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £120.80k | £209.07k | £22.40k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.36m | £14.77m | £14.70m | £14.38m | £15.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £603.00k | £456.00k | £487.00k | £696.00k | £757.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £987.00k | £868.00k | £811.00k | £817.00k | £894.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.05m | £2.18m | £1.72m | £1.93m | £2.16m | |
|
Incwm - Arall | £409.00k | £185.00k | £121.00k | £54.00k | £359.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.19m | £16.36m | £17.55m | £17.74m | £18.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £272.00k | £458.00k | £159.00k | £186.00k | £164.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £19.00k | £22.00k | £24.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.76m | £1.85m | £1.83m | £1.96m | £1.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £133.00k | £147.00k | £143.00k | £155.00k | £128.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.