Dogfen lywodraethu THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 243134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED BY SPECIAL RESOLUTION 22 OCTOBER 1926 AND CONFIRMED ON 10 NOVEMBER 1926. LATEST SPECIAL RESOLUTION DATED 23 OCTOBER 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, CARRY ON, ASSIST, BENEFIT AND ADVANCE THE WORK, WHICH, IS LEGALLY CHARITABLE, OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF CHICHESTER OR ELSEWHERE, IN ALL OR ANY OF ITS BRANCHES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SUSSEX, CHICHESTER DIOCESE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.