Hanes ariannol THE LANDMARK TRUST
Rhif yr elusen: 243312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.08m | £15.62m | £10.93m | £20.06m | £21.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.43m | £15.82m | £8.29m | £15.68m | £16.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.79m | £3.79m | £834.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.55m | £2.77m | £3.27m | £5.09m | £5.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.47m | £12.71m | £5.83m | £12.16m | £15.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.00k | £143.00k | £46.00k | £55.00k | £194.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £0 | £1.79m | £2.75m | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £250.00k | £895.00k | £779.00k | £1.92m | £2.61m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.01m | £15.41m | £7.97m | £15.25m | £16.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £421.00k | £415.00k | £316.00k | £429.00k | £527.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.00k | £120.00k | £75.00k | £92.00k | £72.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.