ymddiriedolwyr THE SPEEDWELL GIRL'S CLUB
Rhif yr elusen: 243400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE JOY ELAINE RAWE | Cadeirydd | 24 November 2013 |
|
|
||||
JANIS VERONICA CHARD | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Nancy Irene Forester | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Relf | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Lesley Relf | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
Liz Dennis | Ymddiriedolwr | 27 October 2017 |
|
|
||||
LINDA JOYCE BAYLISS | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.