ymddiriedolwyr ST DAVID'S DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
Rhif yr elusen: 244178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venerable RACHEL HANNAH EILEEN DAVIES | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||||
Rev Justin Arnott | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||||
Venerable Muwanes Farah | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|||||||
Helen Nicolls | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||||
MARY BOUND | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||
THE RT REVEREND JOANNA SUSAN PENBERTHY | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|||||||
Rev DELYTH ANNE WILSON | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.