Hanes ariannol THE INSTITUTE OF QUARRYING
Rhif yr elusen: 244812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (223 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £916.13k | £725.70k | £610.94k | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £830.77k | £925.03k | £825.71k | £1.00m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £991 | £565 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £991 | £565 | £0 | £0 | £372.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £305.51k | £333.47k | £329.27k | £323.93k | £467.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £457.28k | £424.20k | £344.99k | £243.01k | £301.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £448.50k | £157.90k | £51.43k | £44.01k | £43.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £802.72k | £894.87k | £796.80k | £970.49k | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.06k | £30.16k | £28.90k | £31.64k | £84.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.52k | £4.28k | £7.92k | £14.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.06k | £12.70k | £12.69k | £13.75k | £11.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.