ymddiriedolwyr GISLEHAM RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 244853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW KEITH WATTS | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
KEITH WILLIAM WINTER | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Rev MANDY LOUISE BISHOP | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||
Maxine Carter | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
KEVIN CHARLES BROADBENT | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
JILL ANNETTE HALLETT | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.