Hanes ariannol BIRMINGHAM INDUSTRIAL THERAPY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 244866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.57m | £2.61m | £2.55m | £911.28k | £790.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.88m | £2.51m | £2.52m | £1.03m | £940.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.92m | N/A | £2.19m | £458.45k | £465.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.00k | £55.00k | £36.49k | £129.05k | £17.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.33k | £33.00k | £99.00k | £119.07k | £56.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.88k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.51m | £2.58m | £2.45m | £792.12k | £734.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189 | £0 | £60 | £84 | £46 | |
|
Incwm - Arall | £2.36k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.88m | £2.51m | £2.52m | £1.03m | £940.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.33k | £8.05k | £8.21k | £8.60k | £9.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.