Hanes ariannol CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH - TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION THEREWITH
Rhif yr elusen: 245250
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £787.30k | £798.70k | £785.70k | £830.53k | £811.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £783.40k | £1.06m | £735.34k | £685.70k | £932.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £665 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.05k | £379 | £1.16k | £197 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £786.64k | £797.65k | £785.32k | £829.38k | £810.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £670.12k | £618.91k | £549.80k | £539.55k | £734.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.27k | £436.63k | £185.54k | £146.14k | £198.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.45k | £15.70k | £12.48k | £13.94k | £20.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £113.27k | £436.63k | £185.54k | £146.14k | £198.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.