Hanes ariannol ISLE OF SHEPPEY SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS
Rhif yr elusen: 245424
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £322.89k | £458.86k | £149.19k | £22.59k | £22.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.10k | £293.13k | £282.41k | £76.67k | £17.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £221.25k | £132.27k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.