Hanes ariannol ARMY RUGBY UNION TRUST
Rhif yr elusen: 245517
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £926.99k | £957.43k | £960.30k | £1.04m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £800.02k | £864.99k | £1.01m | £1.01m | £989.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £246.61k | £286.57k | £293.12k | £355.42k | £425.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.87k | £17.30k | £13.97k | £9.11k | £16.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £651.52k | £648.78k | £649.13k | £667.15k | £679.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.47k | £3.24k | £4.09k | £3.55k | £3.51k | |
|
Incwm - Arall | £521 | £1.54k | £0 | £496 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £728.62k | £794.84k | £870.96k | £880.61k | £855.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.91k | £50.96k | £92.39k | £83.51k | £105.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £577.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.