Hanes ariannol OUR LADY OF FIDELITY ESTABLISHED AT UPPER NORWOOD, LONDON
Rhif yr elusen: 245644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £881.50k | £1.22m | £856.65k | £939.10k | £785.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £900.36k | £1.03m | £819.82k | £788.95k | £815.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £439.22k | £378.85k | £140.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £99.69k | £99.04k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £125.16k | £540.23k | £355.29k | £324.46k | £118.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £541.00k | £405.87k | £140.90k | £127.17k | £118.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £247.34k | £258.38k | £99.04k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215.33k | £4 | £3 | £388.44k | £548.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £21.86k | £102.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £900.36k | £1.03m | £819.82k | £785.45k | £797.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £3.50k | £17.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.50k | £4.60k | £11.89k | £1.50k | £8.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.