Hanes ariannol FELSTED AND FORD END DISTRICT NURSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 245656
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2010 | 01/11/2011 | 01/11/2012 | 01/11/2013 | 01/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £834 | £869 | £881 | £1.04k | £967 | |
|
Cyfanswm gwariant | £700 | £900 | £879 | £700 | £1.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.