Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau EDINGLEY UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 246699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Edingley United Charities' official constitution was made by the Charity Commision on the 28th October 1913.It is a combination of three separate bequests :Poor land charity dated 11th June 1697,George Pursey 17th August 1858 and Elizabeth Tutin 7th November 1775.Income received from nominal stock is distributed to single pensioners living alone a week before Christmas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm: £3
Cyfanswm gwariant: £0
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.